Вычислите удобным для вас способом .
4000*2 , 3 * 120000 , 500*70 , 140* 300 ,50 *6 , 25*18 , 560 *3 , 720* 2

2

Ответы и объяснения

2013-12-22T08:22:19+00:00

Это Проверенный ответ

×
Проверенные ответы содержат надёжную, заслуживающую доверия информацию, оценённую командой экспертов. На "Знаниях" вы найдёте миллионы ответов, правильность которых подтвердили активные участники сообщества, но Проверенные ответы - это лучшие из лучших.
4*2*1000=8000
3*120000=3*12*10000=360000
500*70=5*7*100*10=35000
140*300=14*3*10*100=42000
50*6=5*6*10=300
25*18=5*5*2*9=5*9*10=45*10=450
560*3=7*8*3*10=1680
720*2=8*9*10*2=1440
2013-12-22T08:22:42+00:00
4000*2=8000
3*120000=360000
500*70=35090
140*300=42000
50*6=300
25*18=450
560*3=1680
720*2=1140