Вычислите удобным способом (44*58)/11 (69*60)/30 (26*20)/13 (63*88)/21 (350*48)/70 (47*200)/50 (2*17*14)/28 (21*18)/14 (5*11*32)/16

1

Ответы и объяснения

2013-12-19T16:01:11+04:00
В первом делишь 44 на 11 получаешь 58*4
Во втором 60 делишь на 30 и получаешь 69*2
В третьем 26 на 13 и получаем 20*2
В четвертом 63 на 21 и получаем 88*3
В пятом 350 на 70 и выходит 48*5
В шестом 200 на 59 и получаем 47*4
В седьмом 2 умножаем на 14 и делим на 28 получаем ответь 32
В восьмом представляем 21 как 3*7,а 14 как 7*2 и получаем 18*7
В последнем 32 как 16*2 и получаем 5*11*2