Помогите плиз

а)устно

1500 +300*4 - 900=?

12600-120 * 9 + 3000*3=?

(800:4 + 25*16) - 20* 30=?

180:9*35 - 15*30=?

2
Комментарий удален
1)1800
2)
3)
блин.
1) 1800
2)20520
3)0
4)250
1500 +300*4 - 900=6300 12600-120 * 9 + 3000*3=345960 (800:4 + 25*16) - 20* 30=17400 180:9*35 - 15*30=250

Ответы и объяснения

2013-12-17T10:25:04+00:00
1500+300*4-900=1800 ( начало делаем умножение 300*4=1200, затем прибавляем 1500+1200=2700, потом вычитаем 2700-900=1800)
12600-120 * 9 + 3000*3= 2520 ( начало делаем первое умножение 120*9=1080, затем второе умножение 3000*3=9000, после получившееся результаты складываем 1080+9000=10080, после это число вычитаем из 12600-10080=2520)
(800:4 + 25*16) - 20* 30=0 ( С начала делаем деление в скобках ( в любом случае первое действие делаем в скобках) 800/4=200, затем делаем умножение в скобках 25*16=400, после получившееся результаты складываем 400+200=600. Делаем умножение за скобками 20*30=600 и от результата, получившегося в скобках отнимаем результат второго умножения 600-600=0)
 180:9*35 - 15*30= 250 ( С начала делаем деление 180/9=20, после этот результат умножает на 35 20*35=700. Делаем второе умножение 15*30=450 и от результата, который у нас получился при деление и первого умножения, мы вычитаем результат второго умножения 700-450=250