Помогите!!! умножить удобным способом 12*12*25,500*182*2,125*65*8,4*429*25,16*23*125.

1

Ответы и объяснения

2013-12-16T15:48:58+04:00
25*12=300, 300*25=7500
500*2=1000, 1000*182 = 182000
125*8 = 1000.1000*65 = 65000
4*25 = 100. 100*429 = 42900
16*125 = 2000*23 = 46000
первый премер не токой!!!!пожалуйста перерешайти!!!!