Вычислите по образцу.16*15=(8*5)*(3*2)=;40*6=240,12*15=(6*5)*... вот два образца)а вот надо решить 25*14=,35*18=,18*45=,16*45=,125*12=,65*16=

1

Ответы и объяснения

2013-12-15T11:03:23+04:00
25*14=(5*2)*(7*5)=350
35*18=(5*9)*(7*2)=630
18*45=(9*6)*(5*3)=810
16*45=(4*5)*(4*9)=720
125*12=(10*3)*(2*25)=1500
65*16=(13*5)*(2*8)=1040