Вычичли по образцу образец: 16*15=(8*5)*(3*2)= 40 *6 =240

25 * 14=
35*18=
18*45=
16*45=
125*12=
65*16=

1

Ответы и объяснения

2013-12-14T13:22:52+04:00
25*14=(5*7)*(2*5)=350
35*18=(7*3)*(5*6)=630
18*45=(2*5)*(9*9)=810
16*45=(4*5)*(4*9)=720
125*12=(25*3)*(5*4)=1500
65*16=(13*8)*(5*2)=1040