вычеслите наиболее простым способом:

а)4 * 19 *25 б)8*15*125 в)250*35*8 г)50*75*2 д)16*47*125

Пожалуйста объясните...

2

Ответы и объяснения

  • kt123
  • середнячок
2013-12-05T14:15:51+00:00
A)4*10*25*9=9000    только на первый остальные подумаю первый легкий
спс
а тут ошибка
у тебя 10,а у меня 19
тут все правильно я 19 сделала 10+9=19
аа пон спс )))
2013-12-05T14:18:02+00:00
4 * 19 *25 =76х25=1900
8*15*125=120х125=15000
250*35*8 =8750х8=70000 
50*75*2  =3750х2=7500
16*47*125=752х125=94000