ответ 65 или 550 или 650 или 470

Ответы и объяснения

2013-12-04T19:55:12+04:00
45*63+13*20+45*37+87*20=45*63+45*37+13*20+87*20= 45*(63+37)+20*(13+87)=45*100+20*100=100*(45+20)=100*65=6500
ответ 65 или 550 или 650 или 470
ответ меньше из 4-х. у нас тоже 6500 получилось. только ответы другие. один из них правельный