Ответы и объяснения

2013-12-04T17:18:11+04:00
№1а) 798*349-798*249=79800
б)57*38-8640/24+66=1740
№2
а)8х+14=870
8х=870-14
8х=856
х=856/8
х=107
б)5у-у=68
4у=68
у=68/4
у=17
№3
а)37к+13+22к= 59к+13; б) 50*n*12=600n
№4 В первой корзине х, во второй 6х всего 98; х+6х=98; 7х=98; х=98/7=14. В первой корзине 14 яблок. Во второй 6*14=84
2013-12-04T17:29:16+04:00
1.   278502  198702
 798*349-798*249=79800
2.и3.сама я это не знаю
4.1)98/2=49(яб.)Во второй корзине.
   2)49-6=48(ябл.)в первой корзине.
Вот както так.Сийчяс напишу проверку.
49+48+6=98

Если верно поставь спасибо!!Зарание спасибо.!