47*632+632*22
598*49-597*49
754*324-754*314
37*46-18*37+37*72
помогите очень нужно дам 10 балов

1
довай говари быстрее
ну что в последнем и пред последним делать

Ответы и объяснения

2013-12-03T22:12:16+04:00
1)632*(47+22)=43608
2)49*(598-597)=49
3)754*(324-314)=7540
4)37*(46-18+72)=3700