ПоМоГиТе ПОЖАЛУЙСТА!!!ПОМОГИТЕ! ПЛИЗЗ!!!
Вычислите удобным способом :
125 * 25 * 32 =
96 * 50 =
ПоЖаЛуЙсТа ПОМОГИТЕ МНЕ!!! Я ВАС ОЧЧЧЕНЬЬЬ ПРОШУУ ПОМОГИТЕ!!!SOS!!!
ПОЖАЛУЙСТАААА НУ ПОЖАЛУЙСТА НУ ПОМОГИТЕ НУ ПОЖАААААААААААЛУЙСТА!!!!

1

Ответы и объяснения

2013-12-03T13:30:13+00:00

Это Проверенный ответ

×
Проверенные ответы содержат надёжную, заслуживающую доверия информацию, оценённую командой экспертов. На "Знаниях" вы найдёте миллионы ответов, правильность которых подтвердили активные участники сообщества, но Проверенные ответы - это лучшие из лучших.
125*25*32 = 125*8*25*4 = 1000*100 = 100 000
96*50 = 48*2*50 = 48*100 = 4800
Комментарий удален
Комментарий удален
Ну можно выделить (125*8)*(25*4) и 48*(2*50), но не обязательно
Комментарий удален