Решите пожалуйста 1)25х4*у,если х=12,у=11
2)8к*125с,если к=58, с=8

2 Задание
13р+37р,если р=14
2)72b-43b,если b=54
3)38x+17x-54x+x,если x=678
4)86с-45с-с+296,если c=47

1

Ответы и объяснения

2013-12-03T10:57:37+00:00
1) 25*12*4*11=13200
2) 8*58*125*8=464000

1)3*14+37*14=42+518=560
2)72*54-43*54=3888-2322=1566
3)38*678+17*678-54*678+678=25764+11526-36612+678=1356
4)86*47-45*47-47+296=4042-2115-47+296=2176