помогите решить!!! ВЫЧИСЛИТЕ: А)42*53-32*53-42*63+32*63= Б)79*45+79*55-89*45-89*55= В)88*75-12*45+12*75-88*45= Г)392*23-492*23+392*77-492*77= ВСЕМ СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

2
а тебе ответ и решение надо столбиком делать так что надо самому и так так если надо пятерку
б)3555+4345-4005-4895=7900-(-890)=8790
да Господи где ты считать то научился
А=-100 Б=-1001 В=3000 Г=-10000

Ответы и объяснения

2013-12-01T19:07:01+00:00
А) 2226-1696-2646+2016=530-4662=-4132
там 4 задания
б)3555+4345-4005-4895=7900-(-890)=8790
и даже сосчитать правельно не смог
в 1 - 100
2013-12-01T19:21:06+00:00
А)(42-32)*53-(42-32)*63=10*53-10*63=530-630=-100
б)79*(45+55)-89*(45-55)=79*100-890= 790-890=-100
в) (75-45)*88+12*(75-45)=30*88+12*30=30*(88+12)=30*100=3000
г) 392*(23+77)-492*(23+77)=392*100-492*100=(392-492)*100=-100*100=-10000