Ответы и объяснения

Лучший Ответ!
2013-11-27T20:39:46+04:00
1)245*10=2450
2)2450-2300=150
3)875*712=623000
4)150*834=125100
5)501*604=302604
6)623000+126100=749100
7)749100-302604=446496
2013-11-27T20:43:42+04:00
1)875* 712=623000
2)245*10=2450

3)2450-2300=150
4)150*834=125100
5)0.1*604=60.4
6)60.4*5=302
7)623000+125100=748100
8)748100-302=747798