Решите пример пожалуйста!!! СРОЧНО НАДО, НЕ УСПЕВАЮ!!

Решите вот так 1).... 2).....3).....4)..... и т. д.

(64*125+128*75):800*5000-(300*400+5107*800):70

2
49200
я написала на листке решение но не могу скинуть

Ответы и объяснения

2013-11-21T23:56:05+04:00
1)64*125=8000
2)128*75=9600
3)8000+9600=17600
4)300*400=120000
5)5107*800=4085600
6)120000+4085600=4205600
7)17600/800=22
8)22*5000=110000
9)4205600/70=60080
10)110000-60080=49920
ВСЕ !

2013-11-22T00:03:21+04:00
1)64*125=8000
2)128*75=9600
3)8000+9600=17600
4)300*400=120000
5)5107*800=4085600
6)120000+4085600=4205600
7)17600:800=22
8)22*5000=110000
9)4205600:70=60080
10)110000-60080=49920