решите длинный пример на 7 действий плиз очень надо 418560:(34*25-196)*708-500347:983+8989898=??

2

Ответы и объяснения

2013-11-21T11:19:38+00:00
418560:(34*25-196)*708-500347:983+8989898=9442509

1)34*25=850
2)850-196=654
3)418560:654=640
4)640*708=453120
5)500347:983=509
6)453120-509=452611
7)452611+8989898=9442509
2013-11-21T11:27:44+00:00
1+2) 34*25-196 = 654
3) 
418560: 654 =640 
4) 640
*708=453120
5) 
500347:983=509
6) 453120-509 = 452611
7) 
452611+8989898 =9442509