Ответы и объяснения

2013-11-20T18:00:20+00:00
29* 25+15*6+19*15=1100
1) 29* 25=725
2) 15*6=90
3)19*15=285
4)725+90=815
5) 815+285=1100 

26*18+26*17+14*35=1400
1)26*18=468
2)26*17=442
3)14*35=490
4)468+442=910    
5) 910+490=1400