Ответы и объяснения

2013-11-20T18:00:10+04:00
(128*75+64*125)/8*50-(30*400+5107*80)/70=103992
1. 128*75=9600
2. 64*125=8000
3. 9600+8000=17600
4. 17600/8=2200
5. 2200*50=110000
6. 30*400=12000
7.5107*80=408560
8. 12000+408560=420560
9. 420560/70=6008
10. 110000-6008=103992

2013-11-20T18:12:54+04:00
1) 128*75= 9600
2) 64*125= 8000
3) 30*400= 12000
4) 5107*80= 408560
5) 9600+8000= 17600
6) 12000+408560= 420560
7) 17600/8= 2200
8) 2200*50= 110000
9) 420560/70= 6008
10) 110000-6008= 103992