Решите пожалуйста. Я запутался с порядком действий.
8523:9+89763-325*12=?

2
8523 / 9 + 89763 – 325 × 12 = 86810
Спасибо большое!!!
8523/9=947 947+89763=90710 325*12=3900 90710-3900=86810
пожалуйста

Ответы и объяснения

2013-11-18T20:54:46+04:00
Деление, потом умножение, а потомм сумма и разница
8523:9+8=947+8=955
9763-325*12=9763-3900=5863
Спасибо!!!
2013-11-18T20:57:19+04:00
8523:9 первое 325×12 второе 9+89763 третье 89763 четвёртое ответ=86810