№14. Выполните действия, воспользуйтесь сочетательным законом умножения:
в) 3*2188*12 г) 3*2188*12*123

№15. Вычислите наиболее простым способом:
д) 299*32-99*32 е) 320*99+320

1

Ответы и объяснения

2013-11-18T10:00:54+00:00
№14
(12*3)*2188=36*2 188=78 768
(12*3*123)*2 188=36*123=4428*2 188=9 688 464
№15
(299*32)-(99*32)=9 568-(99*32)=9 568-3 168=6 400
(320+320)*99=640*99=63 360