Выполни действия:

((9825+243000:648)*8070-9080*9006+1202730):345

Выполнить по действиям

2

Ответы и объяснения

2013-11-18T09:25:50+00:00
1)243000:648=375
2)9825+375=10200
3)10200*8070=82314000
4)9080*9006=81774480
5)82314000-81774480=539520
6)539520+1202730=1742250
7)1742250:345=5050
2013-11-18T09:29:24+00:00
243000 / 648 = 375
9825+375=10200
10200*8070=82314000
9080*9006=81774480
82314000 − 81774480 = 539520
539520+1202730=1742250
1742250/345=5050