Помогите решить удобным способом.
9*18+72*9
88*15-15*38
38*150-45*80
24*9+12*27
46*75-65*30
(317+25)*8+2*317
Хотя бы один подскажите,если сможете,жду ответов)
Математичка объясняла как делать,а я не понимаю

1

Ответы и объяснения

2013-11-18T07:09:37+00:00
9*(18+72)=9*90=810
15*(88-38)=15*50=750


Вы третий правильно переписали сюда?
четвёртый: 9*(24+12*3)=9*(24+36)=540
Да,правильно,я фоткала с доски,за эти два спасибо большое)У нас математичка шизанутая,ничего не объеснит и даёт задания
не за что)