Ответы и объяснения

2013-11-18T09:52:30+04:00
1)17*(23+12)+35*13=17*35+35*13=35*(17+13)=35*30=1050
2)
в) 29*25=725 
15*6=90 
19*15=285 
725+90+285=1100 
Ответ:1100