Ответы и объяснения

2013-11-14T12:36:18+00:00
3195:15*24-(16*375+(175-57)*106)= -13396
3195:15=213
213*24=5112
16*375=6000
175-57=118
118*106=12508
6000+12508=18508
5112-18508= -13 396