Найти значение выражений удобным способом:
а)56+495+305+744=
б)25*4*71=
в)343*478-478*243=

2

Ответы и объяснения

2013-11-14T12:00:32+04:00
А) Сначала 495+305=800, после 56+744=800, в итоге 800+800=1600
б) сначала 25*4=100, после 100*71=7100
в) 478(343-243)=47800
2013-11-14T12:02:03+04:00
A) (56+744)+(495+305)=800+800=1600;
б) 25*4*71=100*71=7100;
в)478(343-243)=478*100=47800