Вычеслите удобным способом 29x25+15x6+19x15 и 26x18+26x17+14x35


помогите пожалуйста заранее спасибо)

1
26*(18+17)+14*35=26*35+14*35=35*(26+14)=35*40=1400

Ответы и объяснения