Вычислите, применив удобный порядок вычеслиний:
(5*271)*2=
(413*25)*40=
125*(512*8)=

решите пожалуйста

2

Ответы и объяснения

2013-11-09T10:26:10+00:00
 (5*271)*2=(5*2)*271=2710
(413*25)*40=(25*40)*413=413000
125*(512*8)=(125*8)*512=512000


2013-11-09T10:30:21+00:00
1 пример) 5*2=10
                10"*271=2710
2 пример) 25*40=1000
               413*1000=413000
3 пример)125*8=1000
               512*1000=512000