16*25=4*(4*25)=4*100=400
1)85*5=41*(2*5)=10*41=410
2)36*25=
3)64*25=
4)75*12=
как это сделать ? объяснить почему вы поставили такие цыфры?как решается ? каким образом?

2

Ответы и объяснения

2013-11-08T22:36:57+04:00
Просто умнож 16 на карте25 получится 400
не понял ! напишите нормально и подробно !
16умножить на 25 получится тоже самое что и с права вот и ответ
2013-11-08T22:37:38+04:00
9*4*25=9*100=900
16*4*25=16*100=1600
посл не знаю 
а в ост просто нужно было найти произведение чисел равных 10, 100 и тп