Вычислите примеры длинными записями:
23*15+15*77
67*58+33*58
340*+16*70
250*61-25*390
79*21-69*21
55*682-45*682
7300*3+730*70
500*38-50*80

1

Ответы и объяснения

2013-11-07T17:03:05+04:00
23*15+15*77 = 345+1155=1500
67*58+33*58 = 3886+1914=5800
340*+16*70 = 340+1120=1460
250*61-25*390 = 15250 - 9750=5500
79*21-69*21 = 1659-1449 = 210
55*682-45*682 = 37510-30690=6820
7300*3+730*70 = 21900+51100=73000
500*38-50*80=19000-4000=15000