Ответы и объяснения

Лучший Ответ!
2013-11-07T15:16:49+04:00
В) ((24*250+18*350):60*400+(44*4500+108*1500):20):400=250
1. 24*250=6000
2.18*350=6300
3. 6000+6300=12300
4. 12300:60=205
5. 205*400=82000
6. 44*4500=198000
7. 108*1500=162000
8.198000+162000=360000
9. 360000/20=18000
10. 82000+18000=100000
11. 100 000:400=250

г) (64*125+128*75):800*5000-(300*400+5107*800):70=49920
1. 64*125=8000
2. 128*75=9600
3. 9600+8000=17600
4. 17600:800=22
5. 22*5000=110000
6. 300*400=120000
7. 5107*800=4085600
8. 4085600+120000=4205600
9. 4205600:70=60080
10. 110000-60080=49920

д) (24347420:8105+572580:180)*504+18999380:9223=3119300
1. 24347420:8105=3004
2. 572580:180=3181
3. 3004+3181=6185
4. 6185*504=3117240
5. 18999380:9223=2060
6. 3117240+2060=3119300