Пожлуйста помогите мне решить пример с действиями:
(28695680+(796 * 5028+ 172 * 796 +4800 *796) : 200 - 888) : 128 * 70080.
Должно получиться " 15721729680"
Помогите очень очень нужно!

1

Ответы и объяснения

2013-11-07T09:34:48+00:00
(28695680+(796 * 5028+ 172 * 796 +4800 *796) : 200 - 888) : 128 * 70080.
1.
(5028+172+4800)*796=7 960 000
2. 7 960 000:200= 39 800
3. 39 800-888=38 912
4. 28695680+38 912=28 734 592
5. 28 734 592:128=224 489
6. 224 489*70080=15732189120