Обчисліть зручним способом
1) 345*73+23*25+345*27+77*25
2) 32*65- 65 *29+29*62-62*26+26*59-59*23+23*56-56*20+20*53-53*17+17*50-50*14

1
обчисліть зручним способом !!!

Ответы и объяснения

Лучший Ответ!
2013-11-06T18:54:05+04:00
1)   345*73+23*25+345*27+77*25=(73+27)*345+(23+77)*25=34500+2500=37000


2) 32*65- 65 *29+29*62-62*26+26*59-59*23+23*56-56*20+20*53-53*17+17*50-50*14=
(32+29)*65+(29+26)*62+(26+23)*59+(23+20)*56+(20+17)*53+(17+14)*50=3965+3410+2891+2408+1961+1550=16185