Помогите срочно!
Мне нужно идти сдавать срочно очень надо плизз

1

Ответы и объяснения

2013-11-05T13:14:54+04:00
5, 
500=5*100,
10=5+5, 
2000=10*200, 
15=10+5, 
4500=15*300, 
20=15+5, 
8000=20*400, 
25=20+5, 
12500=25*500,
30=25+5,
18000=30*600, 
35=30+5, 
24500=35*700,
40=35+5,
32000=40*800, 
45=40+5,
40500=45*900, 
50=45+5, 
50000=50*1000