Допоможіть будь ласка
обчислити зручним спосибом
1) 162×54+12×18+88×18+162×46=
2) 15×34-15×14+10×25-15×10×75=

1

Ответы и объяснения

2013-11-04T15:08:07+00:00
1). (162х54)+(12х18)+(88х18)+(162х46)=17506    2).(15х34)-(15х14)+(10х25)-(15х10х75)=19050