Вычислите наиболее удобным способом
1)2*144*50 3) (241*8)*125
2)4*702*25 4)250*(390*4)

1

Ответы и объяснения

2013-11-04T18:44:00+04:00

Это Проверенный ответ

×
Проверенные ответы содержат надёжную, заслуживающую доверия информацию, оценённую командой экспертов. На "Знаниях" вы найдёте миллионы ответов, правильность которых подтвердили активные участники сообщества, но Проверенные ответы - это лучшие из лучших.
1) = 2*50*144=100*144=14400
2) = 4*25*702=100*702=70200
3) = 241*(8*125)=241*1000=241000
4) = (250*4)*390=1000*390=390000