Доброе время суток!помогите сделать матем задание сделать примеры по действиям ну длинными записями в строчку:
34х84-24х84
45х40-40х25
51х78-51х78
63х7-7х33
заранее спс

2

Ответы и объяснения

2013-11-03T10:26:41+00:00
34*84-24*84=84*(34-24)=84*10=840
45*40-40*25=40*(45-25)=40*20=800
51*78-51*78=51*(78-78)=51*0=0
63*7-7*33=7*(63-33)=7*30=210
  • Участник Знаний
2013-11-03T10:36:28+00:00
А зачем в строчку.тут же явно приемы устного счета?
84*(34-24)=84*10=840
40*(45-40)=40*5=200
51*(78-78)=51*0=0
7*(63-33)=7*30=210