1) 175-57=118 2) 16*375=6000 3) 118*106=12508 4) 6000+12508=18508 5) 3195:15=213 6) 213*24=5112 7) 5112-18508=-13396

Ответы и объяснения

2013-10-31T18:44:10+00:00
175-57=118 16*375=6000    118*106=12508 12508+6000=18508
3195:15=213  213*24=5112 5112-18508=-13396
2013-10-31T18:46:09+00:00
1) 3195/15=213
2) 213*24=5112
3) 16*375=6000
4) 175-57=118
5) 118*106=12508
6) 6000+12508=18508
7) 5112-18508= -13396
Задание верно записано?