Не могу решить примеры вот такие: 24а+47а+53а+76а,при а=470 и вот еще 128p-72p-28p.если p=11 я 5 класс помогите пожалуйста!

2

Ответы и объяснения

2011-11-24T16:34:13+04:00

(47А+53А)+(24А+76А)=200А

200*470=94000

(128Р-28Р)-72Р=28Р

28*11=308

2011-11-24T16:34:36+04:00

при а=470

  24*470+47*470+53*470+76*470=11280+22090+24910+35720=94000

при р=11

128*11-72*11-28*11+1408-792-308=308