Ответы и объяснения

2013-10-29T20:15:35+04:00
1)43*16+43*84=(16+84)*43      2)85*47+53*85=(47+53)*85     
3)54*60+460*6=(54+6)*60+460

2013-10-29T20:17:33+04:00
Нужно упростить мы видим что здесь есть одинаковые числ 43*(16+84)=43*100=4300
85*(47+53)=85*100=8500
54*10*6+10*46*6=(54+46)*10*6+100*10*6=1000*6=6000