Подсчитайте удобным способом . 1) 50*651*2. 2) 424*50*4. 3) 40*443*25. 4) 125*395*8.

2

Ответы и объяснения

2013-10-29T19:40:32+04:00
1) 2*50*651
2)4*50*654
3)40*25*443
4)125*8*395
1) 2*50*651=651.00
2)4*50*654=130.800
3)40*25*443=443.000
4)125*8*395=395.000