Ответы и объяснения

Лучший Ответ!
  • Olimpiya
  • почетный грамотей
2013-10-28T18:23:05+04:00
1) 490*730-73*900 = 73* (490*10-900) = 73*(4900-900) =73*4000=292000
2) 
36*3400-360*140 = 36*(3400 - 10*140) = 36* (3400-1400) = 36*2000 = 72000