Ответы и объяснения

Лучший Ответ!
  • Iriny
  • середнячок
2011-11-21T15:51:49+04:00

24*47+47*47+53*47+76*47=1128+2209+2491+3572=9400 или можно решить таким образом: 1)24+47+53+76=200 2)200*47=9400