Вычислите удобным способом:
б)41 * 80 - 25 * 41 + 55 * 29
г)26 *18 +26 *17 + 14 * 35

2

Ответы и объяснения

2013-10-27T15:13:01+00:00
Лучший Ответ!
2013-10-27T15:16:14+00:00
Г)41*(80-25) + 55*29=41*55+55*29=55*(41+29)=55*70=3850
д)26*(18+17)+14*35=26*35+14*35=35*(26+14)=35*40=1400
А Д?
Спасибо
Всегда пожалуйста, обращайтесь всю следующую неделю, я на каникулах)
Всегда пожалуйста, обращайтесь