Обчисліть зручним способом:

1) 25*8*5 3) 75*36

2) 125*25*32 4)96*50

Будь ласка на 18.11.2011.Дякую! Це 5 клас.

1

Ответы и объяснения

2011-11-17T19:11:24+04:00

1)25*4*2*5=100*2*5=200*5=1000

2)125*25*4*8=125*4*25*8=500*200=2*5*100*100=100000

3)15*5*6*6 =90*30=2700,

4)16*6*10*5= 160*30=4800