Ответы и объяснения

2013-10-26T14:22:00+00:00
Лучший Ответ!
2013-10-26T14:23:23+00:00
34x84-24x84 = 84*(34-24)=84*10=840
45x40-40x25 = 40*(45-25)=40*20=800
51x78-51x58 =51*(78-58)=51*20=1020
63x7-7x33
= 7*(63-33)=7*30=210