Ответы и объяснения

2013-10-25T13:03:43+00:00
162 * 54 + 12 * 18 + 88 * 18 + 162* 46=18000
162*54=8748
12*18=216
88*18=1584
162*46=7452
8748+216+1584+7452=18000