помогите решить

а) (42*124+2430):38*202-(3008:94+527*8):72=

б) (64*125+128*75):800*5000-(300*400+5107*800):70=

по действиям плиз

1
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален

Ответы и объяснения

  • а11
  • хорошист
2013-10-23T16:45:34+04:00
А)42*124=5208+2430=7638
3008:94=32
527/8=4216+32=4248
7638:38=201*202=40602
4248:72=59
40602-59=40543
вроде так