Ответы и объяснения

2013-10-23T10:59:06+00:00
1. 796*5028=4002288
2. 172*796=136912
3. 4002288+136912=4139200
4. 4800*796=3820800
5. 4139200+3820800=7960000
6. 7960000/200=39800
7. 28695680+39800=28735480
8. 28735480-888=28734592
9. 128*70080=8970240
Ответ: 28734592*8970240
Окончательный ответ: 257756186542080
2013-10-23T11:11:41+00:00
1)796х5028=4002288                       6)7960000:200=39800
2)172х796=136912                           7)28695680+39800=28735480
3)4800х796=3820800                       8)28735480-888=28734592
4)4002288+136912=4139200           9)28734592х128=3678027776
5)4139200+3820800=7960000        10)3678027776х70080=25775618654208