Помогите вычеслить рациональным

помогите вычеслить рациональным способом:
1) 147*85+53*60+147*15+53*40
2) 275*32+725*28+275*18+725*22
3) 326*67+174*29+326*33+174*71

1
2) 275*(28+22+32+18)=27500
3) 174(29+71)+326(33+67)=50000
а так как в 3) получается в одних скобках 100 и вдругих 100, то можно просто записать как произведение 174+326 и умножите это все на один множитель 100 ))

Ответы и объяснения

2013-10-22T16:02:58+00:00
1)147*(85+15)=14700. 53*(60+40)=5300 14700+5300=20000. Или 147*(85+15)+53*(60+40)=20000