Помогите вычеслить рациональным способом:
1) 147*85+53*60+147*15+53*40
2) 275*32+725*28+275*18+725*22
3) 326*67+174*29+326*33+174*71

1

Ответы и объяснения

2013-10-22T20:01:37+04:00
147*(85+15)+53*(60+40)=20000
275*(32+18)+725*(28+22)=50000
326*(67+33)+174*(29+71)=50000